Entreprise : SCI LES FONTENIS - SIREN 485 098 461
Identité
Dénomination
SCI LES FONTENIS
SIREN (siège)
485 098 461
Date d'immatriculation au RNE
23/11/2005
Début d’activité
01/10/2005
Date de fin de la personne morale
22/11/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition d'un terrain, l'exploitation et la mise en valeur de ce terrain pour l'édification d'un immeuble et l'exploitation par bail ou autrement de cette construction.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
GRANDE RUE 70190 RIOZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHABOD DENIS , ETIENNE , ROBERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Les Fontenis
Nom, Prénom(s)
FOURNIER BERTRAND , JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Les Fontenis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2005
Siret
48509846100018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition d'un terrain, l'exploitation et la mise en valeur de ce terrain pour l'édification d'un immeuble et l'exploitation par bail ou autrement de cette construction.
Autres Activités
L'acquisition d'un terrain, l'exploitation et la mise en valeur de ce terrain pour l'édification d'un immeuble et l'exploitation par bail ou autrement de cette construction.
Adresse
GRANDE RUE
70190 , RIOZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1521
Date d'ajout
24/04/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes : Partant : CHABOD Guy Henri Marc, Gérant, Associé indéfiniment responsable à compter du 20/10/2013 Modification du domicile : CHABOD Denis, Etienne, Robert, Gérant, Associé indéfiniment responsable à compter du 11/02/2015 Modification du domicile : FOURNIER Bertrand, Jean-Louis, Gérant, Associé indéfiniment responsable à compter du 11/02/2015
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).