Entreprise : COMMUNICATION RELATION PRESSE - SIREN 485 047 401
Identité
(Entreprise radiée le 21/10/2019)
Dénomination
COMMUNICATION RELATION PRESSE
Sigle
CORP
SIREN (siège)
485 047 401
Date d'immatriculation au RNE
17/11/2005
Fermeture de l'établissement - 48504740100016
- Date d'effet de la fermeture : 08/08/2008
Fermeture de l'établissement - 48504740100024
- Date d'effet de la fermeture : 23/05/2019
Date de fin de la personne morale
16/11/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
7 RUE DE LA PYRAMIDE 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KECHICHE FREDERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Villiers-sur-Morin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/08/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/11/2005
Siret
48504740100016
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
17 B RUE ALBERT GRENIER
77580 , VILLIERS-SUR-MORIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/08/2008
Siret
48504740100024
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en relations publiques et communication
Adresse
7 RUE DE LA PYRAMIDE
77600 , BUSSY-SAINT-GEORGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
21/10/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 23-05-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
19/09/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 21-11-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : LE MONITEUR DU : 09-03-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/09/2008
Description
Transfert du siège de 17 BIS RUE ALBERT GRENIER 77 580 VILLIERS SUR MORIN à 7 RUE DE LA PYRAMIDE 7760 0 BUSSY ST GEORGES à compter du 08.08.2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).