Entreprise : SVO MUSEE DU LUXEMBOURG - SIREN 485 046 239
Identité
Dénomination
SVO MUSEE DU LUXEMBOURG
SIREN (siège)
485 046 239
Date d'immatriculation au RNE
16/11/2005
Date de fin de la personne morale
15/11/2104
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
75000 EUR
Adresse du siège
18 RUE D ANJOU 78000 VERSAILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESOLU VALLE SANTOS BEATRIZ
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VERGER SYLVESTRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
OZOUX BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/01/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/2005
Siret
48504623900011
Code APE
9003A - Création artistique relevant des arts plastiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L ORGANISATION ET L EXPLOITATION D EXPOSITIONS TEMPORAIRES AU SEIN DU MUSEE DU LUXEMBOURG
Adresse
18 RUE 18 Rue D ANJOU
78000 , Versailles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
36077
Date d'ajout
13/12/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 12/12/2019, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Ml Conseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 12/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
36077
Date d'ajout
13/12/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
75264
Date d'ajout
20/04/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 20/04/2016 nommant SELARL Ml Conseils prise en la personne de Maître Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
53544
Date d'ajout
02/06/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 02/06/2015 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Mr Sylvestre VERGER à concurrence de 100.000 euros .
Numéro d'observation
78879
Date d'ajout
16/01/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 16/01/2012 nommant M. Assouad Patrick juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
29591
Date d'ajout
19/01/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles prononce en date du 19/01/2010 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2010J00060 , date de cessation des paiements le 15/08/2009 , désigne juge commissaire M. Lefort Jean Claude , juge commissaire suppléant Mme Richardt Isabelle , liquidateur Me Rogeau Cosme 26 Rue Hoche 78000 Versailles , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).