Entreprise : LEGRAND - SIREN 484 995 774
Identité
(Entreprise radiée le 19/05/2022)
Dénomination
LEGRAND
SIREN (siège)
484 995 774
Date d'immatriculation au RNE
23/12/2005
Date de fin de la personne morale
22/12/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
33 CHE DES ENCLOS 14910 BLONVILLE-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRAND JEAN-LOUIS , HENRI , BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Blonville-sur-Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/03/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/10/2005
Siret
48499577400011
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité des médecins généralistes
Adresse
28 AV FLORIAN DE KERGORLAY
14800 , DEAUVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/03/2022
Siret
48499577400029
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations l'acquisition la gestion la rétrocession de tout portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux et autres titres de placement. L'exercice de tous droits et obligations attachés auxdits titres. Tous conseils études assistance et prestations gestion administrative et comptable, financière et commerciale. Toutes prestations de services la direction de sociétés.
Adresse
33 CHE 33 Chemin des Enclos
14910 , Blonville-sur-Mer - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3129
Date d'ajout
19/05/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 06/04/2022, suppression du fonds
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/05/2022
Description
Dissolution à compter du 31/03/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/03/2022, liquidateur : LEGRAND JEAN-LOUIS HENRI BERNARD, siège de la liquidation : 33 Chemin des Enclos 14910 Blonville-sur-Mer, parution de la publicité légale : L'Agriculteur Normand paru le 12/05/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
345
Date d'ajout
14/02/2006
Description
Modification autre PRISE D'ACTIVITE SUITE A LA CREATION DE L'ETS PRINCIPAL SIS 28 AVENUE FLORIAN DE KERGOLAY 14800 DEAUVILLE ACTIVITE : OPHTALMOLOGIE Date d'effet : 01/01/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE : SIRET : 484 995 774 00011 CODE NAF : 851C
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).