Entreprise : AISCALE SA - SIREN 484 976 907
Identité
(Entreprise radiée le 11/01/2023)
Dénomination
AISCALE SA
SIREN (siège)
484 976 907
Date d'immatriculation au RNE
09/11/2005
Date de fin de la personne morale
08/11/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
904 904 Chemin DU SOC 33121 CARCANS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHE DU SOC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCCHECHI ROBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Talence
Nom, Prénom(s)
AUBRY HERVE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Talence
Nom, Prénom(s)
DELORME ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Sceaux
Nom, Prénom(s)
SANDEMOY JEAN-MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Saint-Pé-Saint-Simon
Nom, Prénom(s)
CURSOLLE SEBASTIEN
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Carcans
Nom, Prénom(s)
CURSOLLE JULIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Carcans
Nom, Prénom(s)
UTRILLA JUAN , CARLOS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
ALLAIN BEATRICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Mérignac
Nom, Prénom(s)
DESMOISSONS MARIE-CLAUDE
Nom d'usage
CURSOLLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Carcans
Nom, Prénom(s)
CURSOLLE JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Carcans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/11/2005
Siret
48497690700010
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
904
33121 , CARCANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHE DU SOC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1814
Date d'ajout
05/11/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Bordeaux le 05/11/2022
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).