Entreprise : ARAMIS GROUP - SIREN 484 964 036
Identité
Dénomination
ARAMIS GROUP
SIREN (siège)
484 964 036
Date d'immatriculation au RNE
13/03/2008
Début d’activité
11/10/2005
Date de fin de la personne morale
12/03/2104
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
LES PRESTATIONS DE SERVICES ET DE CONSEILS AUX ENTREPRISES EN MATIERE DE MARKETING, STRATEGIE, FINANCE, RESSOURCES HUMAINES, INFORMATIQUE.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
1657133.42 EUR
Adresse du siège
23 AV ARISTIDE BRIAND 94110 ARCUEIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BATAILLARD PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Lyon 2e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
CHARTIER NICOLAS
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Arcueil
Nom, Prénom(s)
DE ROVIRA PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Poissy
Nom, Prénom(s)
DUCHEMIN XAVIER , FRANCOIS , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Poissy
Nom, Prénom(s)
FELLOWS LINDA
Nom d'usage
JACKSON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Poissy
Nom, Prénom(s)
LE ROI SOPHIE , JOELLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Poissy
Nom, Prénom(s)
MOUSSEAU DELPHINE , CATHERINE , MARIE
Nom d'usage
ROBIOT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Arcueil
Nom, Prénom(s)
PAOLI GUILLAUME
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Arcueil
Nom, Prénom(s)
VUILLEQUEZ CELINE , LAURENE , NICOLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
ATRIOM
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 1er Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/10/2005
Siret
48496403600038
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
LES PRESTATIONS DE SERVICES ET DE CONSEILS AUX ENTREPRISES EN MATIERE DE MARKETING, STRATEGIE, FINANCE, RESSOURCES HUMAINES, INFORMATIQUE.
Autres Activités
LES PRESTATIONS DE SERVICES ET DE CONSEILS AUX ENTREPRISES EN MATIERE DE MARKETING, STRATEGIE, FINANCE, RESSOURCES HUMAINES, INFORMATIQUE.
Adresse
23 AV ARISTIDE BRIAND
94110 , ARCUEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/10/2005
Siret
48496403600012
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
13 RUE CHARLES LECOCQ
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/2008
Siret
48496403600020
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
39 AV PAUL VAILLANT-COUTURIER
94250 , GENTILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4968
Date d'ajout
13/03/2008
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).