Entreprise : ALVIJO PATRIMOINE - SIREN 484 937 594
Identité
(Entreprise radiée le 17/09/2020)
Dénomination
ALVIJO PATRIMOINE
SIREN (siège)
484 937 594
Date d'immatriculation au RNE
20/01/2010
Fermeture de l'établissement - 48493759400022
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2018
Fermeture de l'établissement - 48493759400014
- Date d'effet de la fermeture : 04/12/2009
Date de fin de la personne morale
19/01/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
34 AV DU MIDI 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TURRINI REGIS , JEAN , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/10/2005
Siret
48493759400014
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
2500 RTE DES DOLINES
06560 , VALBONNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CO SEDNA VALBONNE LES BOUILLIDES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/10/2005
Siret
48493759400022
Nom commercial
ALVIJO PATRIMOINE
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, location des biens et droits immobiliers bâtis ou non ; achat, vente, gestion de tous titres de sociétés ; vente ou location de logements meublés
Adresse
34 AV 34 Avenue du Midi
94100 , Saint-Maur-des-Fossés - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30101
Date d'ajout
17/09/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/09/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2018, liquidateur : TURRINI REGIS JEAN MARIE, siège de la liquidation : 34 Avenue du Midi 94100 Saint-Maur-des-Fossés, parution de la publicité légale : Le Parisien en date du 17/09/2020
Numéro d'observation
28989
Date d'ajout
20/01/2010
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
9702
Date d'ajout
15/09/2006
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 15/05/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).