Entreprise : ATV - SIREN 484 921 465
Identité
(Entreprise radiée le 26/10/2018)
Dénomination
ATV
SIREN (siège)
484 921 465
Date d'immatriculation au RNE
03/11/2005
Fermeture de l'établissement - 48492146500015
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2018
Date de fin de la personne morale
02/11/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
23000 EUR
Adresse du siège
290 CHE DE ST DIONISY 30980 LANGLADE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
IBANEZ MANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
MARINELLO FRANCOIS , JOSEPH , HENRI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Langlade
Nom, Prénom(s)
BIEDERMANN MURIEL , MARIE
Nom d'usage
MARINELLO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Langlade
Dénomination
AUDIT ET FINANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/10/2005
Siret
48492146500015
Code APE
5229B - Affrètement et organisation des transports
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commissionnaire de transports Location de tous véhicules
Adresse
290 CHE 290 Chemin de Saint-Dionizy
30980 , Langlade - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/015812
Date d'ajout
03/12/2015
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 01/11/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F15/015812
Date d'ajout
03/12/2015
Description
A compter du 01.11.2015 : Modification relative aux dirigeants MARINELLO François Joseph Henri nom d'usage : MARINELLO François n'est plus gérant MARINELLO François Joseph Henri nom d'usage : MARINELLO François devient président BIEDERMANN Muriel Marie nom d'usage : MARINELLO Muriel devient directeur général
Numéro d'observation
F08/008653
Date d'ajout
31/07/2008
Description
A compter du 25.06.2008 : Nomination de commissaires aux comptes titulaire et suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).