Entreprise : HLS HAMDIS LOGISTIQUES SERVICES - SIREN 484 916 184
Identité
Dénomination
HLS HAMDIS LOGISTIQUES SERVICES
Sigle
HLS HAMDIS
SIREN (siège)
484 916 184
Date d'immatriculation au RNE
19/04/2007
Début d’activité
09/11/2010
Date de fin de la personne morale
07/08/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs Location de véhicules légers et industriels sans chauffeur. Déménagement, transport de personne à l'aide de véhicules excédant 9 place et commissionnaire de transport
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
32 AV CHARLES DE GAULLE 93240 STAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTEL DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Gisors
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/11/2010
Siret
48491618400050
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Transports routiers de fret interurbains
Adresse
32 AV CHARLES DE GAULLE
93240 , STAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2005
Siret
48491618400019
Code APE
602L
Adresse
7 ALL ERIC TABARLY
93140 , BONDY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/04/2007
Siret
48491618400027
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
DMNAGEMENT
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Adresse
45 AV JEAN MERMOZ
93120 , LA COURNEUVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/11/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/2008
Siret
48491618400035
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
25 RUE JEAN LEMOINE
93230 , ROMAINVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
72690
Date d'ajout
05/10/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 03/10/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
04/10/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 03/10/2016 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J460, désigne liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX, .
Numéro d'observation
68553
Date d'ajout
07/09/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de MEAUX , prononce en date du 05/09/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 22/06/2016 désigne Administrateur Maître Frédéric BRUNET 1 allée Jacques Prévert 77100 MEAUX, avec pour mission : d'assister , Mandataire judiciaire elarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX , , et ouvre une période d'observation expirant le 05/03/2017 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
05/09/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 05/09/2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J460 date de cessation des paiements le 22/06/2016, et a désigné juge commissaire : Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX, administrateur(s) : Maître Frédéric BRUNET 1 allée Jacques Prévert 77100 MEAUX, avec pour mission : d'assister, mandataire(s) judiciaire(s) : Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 05/03/2017, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
63683
Date d'ajout
08/08/2016
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
08/08/2016
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A GTC BOBIGNY AU 32 av Charles de Gaulle 93240 Stains RC Bobigny 2016b7324 LE 01-07-2016
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/05/2011
Description
L'entreprise ne conserve pas d'établissement secon daire dans le ressort de l'ancien siège.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/05/2011
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal du greffe de Bobigny 05B05929 exploité du 01.12.20 05 AU 9.11.2010 au 23 RUE jEAN lEMOINE 93230 ROMAI NVILLE Transféré au 25 rue de l'agent Schoenfeld 7 7500 Chelles à compter du 09.11.2010 ....
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).