Entreprise : SCI MATEUS - SIREN 484 912 746
Identité
Dénomination
SCI MATEUS
SIREN (siège)
484 912 746
Date d'immatriculation au RNE
04/11/2005
Début d’activité
05/10/2005
Date de fin de la personne morale
03/11/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
La propriété la gestion et plus généralement l'exploitation par bail location ou toute autre forme d'immeubles que la société se proposé d'acquérir.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3750 EUR
Adresse du siège
4 RUE RESIDENCE LES IRIS 14640 VILLERS-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
4 A 7
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE ARAUJO MARGAUX , MARINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1998
Commune de résidence
Rouen
Nom, Prénom(s)
DE ARAUJO BENOIT , FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Rouen
Nom, Prénom(s)
DE ARAUJO DIANE , SOPHIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Nom, Prénom(s)
GAC YVES , MARCEL , CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/10/2005
Siret
48491274600019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété la gestion et plus généralement l'exploitation par bail location ou toute autre forme d'immeubles que la société se proposé d'acquérir.
Autres Activités
La propriété la gestion et plus généralement l'exploitation par bail location ou toute autre forme d'immeubles que la société se proposé d'acquérir.
Adresse
4 RUE RESIDENCE LES IRIS
14640 , VILLERS-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
4 A 7
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3565
Date d'ajout
27/12/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/10/2010 : Nouveau : DE ARAUJO Margaux Marine, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
647
Date d'ajout
25/02/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/12/2008 : Partant : BENOIT Lara Michèle Emilienne, Gérant associé Réduction de capital à compter du 24/12/2008 Ancien : 5000 EUR Nouveau : 3750 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).