Entreprise : SCI DE LA PAIX - SIREN 484 857 412
Identité
(Entreprise radiée le 28/11/2023)
Dénomination
SCI DE LA PAIX
SIREN (siège)
484 857 412
Date d'immatriculation au RNE
03/11/2005
Fermeture de l'établissement - 48485741200015
- Date d'effet de la fermeture : 22/10/2023
Date de fin de la personne morale
02/11/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
2 RUE LAVOISIER 52800 NOGENT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAILLEY LAURENT , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Lyon 06
Dénomination
FONCIERE DIDEROT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris 10
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/10/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/10/2005
Siret
48485741200015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et exploitation de tous immeubles
Adresse
2 RUE 2 rue Lavoisier
52800 , Nogent - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zone Industrielle
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4171
Date d'ajout
28/11/2023
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à SARL FONCIERE DIDEROT réalisée le 22/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/11/2023
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 13/09/2023. Dénomination de l'associé unique : FONCIERE DIDEROT, Lyon : 392614251. Journal d'annonces légales : L'Avenir Agricole paru le 22/09/2023.
Numéro d'observation
1335
Date d'ajout
02/11/2006
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 12/06/2006 : Partant : Mailley André Henri joseph, gérant(e) Nouveau : Mailley Laurent François, gérant(e) Nouveau : Indivision successorale Mailley André, associé La croix hebdo du 03/11/2006 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).