Entreprise : CHERBOURG OCTEVILLE TAXIS - SIREN 484 856 281
Identité
Dénomination
CHERBOURG OCTEVILLE TAXIS
Sigle
COT
SIREN (siège)
484 856 281
Date d'immatriculation au RNE
07/11/2005
Début d’activité
22/07/2005
Date de fin de la personne morale
06/11/2055
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activité principale
Transport de personnes à titre onéreux par taxi
Code APE
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
Adresse du siège
RUE DE FRANCHE COMTE 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAROCQUE ARNAUD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Couville
Nom, Prénom(s)
DELBROUCK JULIEN
Qualité
Autre, Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1986
Commune de résidence
Tollevast
Nom, Prénom(s)
FAUVEL BRUNO
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
GERRAND GABRIEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Surtainville
Nom, Prénom(s)
LAUMONEE FREDERIC
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
LELEZEC GERALD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
LELEZEC PASCAL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
LEMOIGNE YANNICK
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
LENEVEU CHRISTOPHE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
MARBACH CHRISTOPHE , JEAN , MAURICE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
MARTINE DENIS , BERNARD , JEAN-GUY
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
REMY PHILIPPE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
SCHOMBERT MAEVA , BRIGITTE , ADELINE , JACQUELINE , MICHELINE
Qualité
Autre, Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1990
Commune de résidence
Tribehou
Nom, Prénom(s)
SIMON ROMAIN , SYLVAIN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Dénomination
TAXI D'HERBEY
Qualité
Membre
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Dénomination
MESNIL FRANCK
Qualité
Membre
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Dénomination
DIEBOLD
Qualité
Vice-Président, Membre
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Dénomination
TAXI GONCALVES 46
Qualité
Membre
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Dénomination
TAXI DANLOS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Sauveur-Villages
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/07/2005
Siret
48485628100023
Code APE
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transport de personnes à titre onéreux par taxi
Adresse
RUE DE FRANCHE COMTE
50100 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/03/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/07/2005
Siret
48485628100015
Code APE
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
Activité principale
Transports de voyageurs par taxis
Adresse
72 RUE VICTOR HUGO - CHERBOURG
50100 , CHERBOURG-EN-COTENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1145
Date d'ajout
07/06/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/01/2012 : Partant : LELOUP Jean-Pierre, Trésorier - Partant : VOISIN Philippe, Membre - Partant : LEGRAND Olivier, Membre - Partant : ENOT Alain, Membre Nouveau : LENEVEU Christophe, Trésorier - Nouveau : LELEZEC Pascal, Membre de GIE - Nouveau : LELEZEC Gérald, Membre de GIE - Nouveau : MAUDOUIT Damien, Membre de GIE - Nouveau : DELBROUCK Julien, Membre de GIE - Nouveau : JEAN Roger, Membre - Nouveau : GERRAND Gabriel, Membre de GIE - PV AGE du 15 janvier 2012 -
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
995
Date d'ajout
18/04/2008
Description
A compter du 25/03/2008 : Chgt de membre : anc :M ONFROY Jean-Michel / nv : M HARANG Geoffrey - Transfert du siège social et de l'éta pal à cpter du 25/03/2008 : anc : 72 RUE VICTOR HUGO - BP 34 50100 CHERBOURG / nv : rue de Franche Comte - BP 311 50103 Cherbourg - pv age du 13.03.08
Numéro d'observation
397
Date d'ajout
08/02/2007
Description
A CPTER DU 11/07/06 : CHGT DE PRESIDENT : ANC : MR THEREUX JEAN-CLAUDE / NV : MR LAUMONEE FREDERIC ( ANC MEMBRE) - CHGT DE VICE-PRESIDENT : NV : MR FRANCOISE JEAN-LOUIS - MEMBRE PARTANT : MR VOIDET PHILIPPE / NVX MEMBRES : MRS ENOT ALAIN ET LECLERC JEROME - PV AGO DU 11/07/06
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).