Entreprise : FINANCIERE TOMAS - SIREN 484 851 951
Identité
Dénomination
FINANCIERE TOMAS
SIREN (siège)
484 851 951
Date d'immatriculation au RNE
07/11/2005
Début d’activité
17/12/2020
Date de fin de la personne morale
06/11/2080
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Étude négociation réalisation au fins D investissements directes ou pour le compte de tiers de toutes opérations financières industrielles et commerciales prestation de services sous forme D assistance
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
38 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Grbavac MIRKO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/12/2020
Siret
48485195100026
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
38 RUE DES MATHURINS
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2005B1959418
Date d'ajout
18/05/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 18/05/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202200882, date de cessation des paiements le 18/11/2020, et a désigné : juge commissaire M. Antoine Guinet liquidateur SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
13/08/2013
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2012
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/02/2008
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 02-09-2007
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/11/2005
Description
CETTE SOCIETE EST UNE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).