Entreprise : SCI DE LA FORGE - SIREN 484 826 359
Identité
Dénomination
SCI DE LA FORGE
SIREN (siège)
484 826 359
Date d'immatriculation au RNE
02/11/2005
Début d’activité
18/10/2005
Date de fin de la personne morale
01/11/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition administration et exploitation par bail location ou autrement de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition apport échange ou autrement et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
120000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DU FORGERON 64600 ANGLET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAROS LILIANE
Nom d'usage
SALINAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
SALINAS MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1984
Commune de résidence
Anglet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/10/2005
Siret
48482635900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition administration et exploitation par bail location ou autrement de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition apport échange ou autrement et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet
Autres Activités
Acquisition administration et exploitation par bail location ou autrement de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition apport échange ou autrement et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement a cet objet
Adresse
6 RUE DU FORGERON
64600 , ANGLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3837
Date d'ajout
01/07/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/10/2007 : Partant : SALINAS Pierre, CO-GÉRANT ASSOCIÉ Nouveau : SALINAS Liliane, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Changement de qualité : SALINAS Michel, CO-GÉRANT ASSOCIÉ devient GÉRANT ASSOCIÉ
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).