Entreprise : DISCOUNT PRESTIGE AUTOMOBILES - SIREN 484 772 298
Identité
Dénomination
DISCOUNT PRESTIGE AUTOMOBILES
SIREN (siège)
484 772 298
Date d'immatriculation au RNE
28/10/2005
Date de fin de la personne morale
27/10/2104
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
5 CHE DES ETANGS 08150 RENWEZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARAN ANNIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Renwez
Nom, Prénom(s)
DELAVAULT MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Renwez
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/09/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/10/2005
Siret
48477229800010
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat et vente de tous véhicules à moteur et de leur accessoires.
Adresse
5 CHE 5 chemin des Etangs
08150 , Renwez - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
05/11/2018
Description
ORDONNANCE du Président EN DATE DU 05-11-2018 prononçant la clôture de la procédure
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
21/09/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 20/09/2018
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
23/09/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de SEDAN en date du 22/09/2016 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
31/03/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé, en date du 31/03/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2016/49, date de cessation des paiements le 24/03/2016, et a désigné Monsieur Michel OGER : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur Georges TILLET, liquidateur SELARL BRUCELLE Charles, prise en la personne de Maître Charles BRUCELLE 1 rue de Lorraine 08000 CHARLEVILLE MEZIERES. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
05/09/2012
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-08-2012
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).