Entreprise : SCI LES MYRTES - SIREN 484 718 531
Identité
Dénomination
SCI LES MYRTES
SIREN (siège)
484 718 531
Date d'immatriculation au RNE
19/10/2005
Début d’activité
20/09/2005
Date de fin de la personne morale
18/10/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acqusition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
RTE DE SAINT ANDIOL 13440 CABANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAUSSE MONIQUE
Nom d'usage
GAILET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1929
Commune de résidence
CABANNES
Nom, Prénom(s)
GAILET JEAN-PAUL , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
L'Isle sur-la-sorgue
Nom, Prénom(s)
GAILET MIREILLE , CECILE , FERNANDE
Nom d'usage
CHABERT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Arles
Nom, Prénom(s)
GAILET VINCENT , JOSEPH , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Saint-Andiol
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/09/2005
Siret
48471853100011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acqusition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Autres Activités
Acqusition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
RTE DE SAINT ANDIOL
13440 , CABANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4086
Date d'ajout
08/09/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/07/2011 : Partant : GAILET Joseph, Gérant associé (décédé le 06/12/2010) Nouveau : CHABERT Mireille, Cécile, Fernande, Co-gérant associé Nouveau : GAILET Jean-Paul, Marie, Co-gérant associé Nouveau : GAILET Vincent, Joseph, Marie, Co-gérant associé Changement de qualité : GAILET Monique, Gérant associé devient Co-gérant associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).