Entreprise : MP EQUITY - SIREN 484 672 324
Identité
Dénomination
MP EQUITY
SIREN (siège)
484 672 324
Date d'immatriculation au RNE
23/01/2008
Début d’activité
18/10/2005
Date de fin de la personne morale
22/01/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
16647300 EUR
Adresse du siège
21 AV EDOUARD BELIN 92500 RUEIL-MALMAISON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BADEL VALERIE , LOUISE
Nom d'usage
LUTT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
BONNES CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Blois
Nom, Prénom(s)
LESOURD LAURENT , VALENTIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Maurepas
Nom, Prénom(s)
MARCHAND OLIVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Dénomination
KPMG AUDIT IS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Dénomination
KPMG AUDIT ID
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/10/2005
Siret
48467232400049
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding
Adresse
21 AV EDOUARD BELIN
92500 , RUEIL-MALMAISON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/10/2005
Siret
48467232400015
Code APE
741J
Adresse
55 AV HOCHE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/10/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
48467232400031
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
129 AV CHARLES DE GAULLE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/01/2006
Siret
48467232400023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
139 AV PAUL VAILLANT COUTURIER
93120 , LA COURNEUVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11506
Date d'ajout
07/03/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 07/03/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Legras De Grandcourt Patrick . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 07/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
56785
Date d'ajout
06/10/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 06/10/2016 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J00744 , date de cessation des paiements le 07/04/2015 , désigne liquidateur Me Legras De Grandcourt Patrick 31 AVENUE FONTAINE DE ROLLE 92000 Nanterre , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
39329
Date d'ajout
10/06/2016
Description
Le commissaire aux comptes titulaire n'habite pas à l'adresse indiquée
Numéro d'observation
75189
Date d'ajout
07/04/2006
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Date d'effet le 26/01/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).