Entreprise : MERITOR INDUSTRIAL PRODUCTS HOLDINGS FRANCE SAS - SIREN 484 665 716
Identité
Dénomination
MERITOR INDUSTRIAL PRODUCTS HOLDINGS FRANCE SAS
SIREN (siège)
484 665 716
Date d'immatriculation au RNE
18/10/2005
Début d’activité
12/01/2006
Date de fin de la personne morale
17/10/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
32337000 EUR
Adresse du siège
4 RUE JEAN SERVANTON 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MATTACCHIONE MATTEO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
2024 GK Haarlem
Nom, Prénom(s)
RANQUET JEROME , DANIEL , ALAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Saint-Just-Saint-Rambert
Nom, Prénom(s)
PHALIPPON DAVID , CLEMENT , MARIE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Veauche
Nom, Prénom(s)
MCBRIDE JAMES , MICHAEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1989
Commune de résidence
Darlington
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Tours Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/01/2006
Siret
48466571600029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
4 RUE JEAN SERVANTON
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/10/2005
Siret
48466571600011
Code APE
741J
Adresse
23 RUE DU ROULE
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
18/02/2009
Description
: Fusion-Absorption de AXLETECH INTERNATIONAL HOLDINGS FRANCE - RCS ST ETIENNE 442 957 007 avec effet rétroactif au 1.01.2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/02/2006
Description
Historique des observations depuis le 01/02/2006 : CONSTITUTION RCS PARIS (75) le 18.10.2005 Mention du 01/02/2006 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU : 12.1.2006 ANCIEN SIEGE : - 75001 PARIS - 23 Rue DU ROULE RCS PARIS - 484 665 716 - 2005 B 18631 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).