Entreprise : M.R.T.C. - SIREN 484 649 611
Identité
Dénomination
M.R.T.C.
SIREN (siège)
484 649 611
Date d'immatriculation au RNE
28/11/2005
Date de fin de la personne morale
27/11/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
75 RUE DES MARAICHERS 75020 PARIS 20 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEHERISSEL DENISE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/03/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/11/2005
Siret
48464961100015
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES AVEC CONDUCTEURS
Adresse
75 RUE 75 rue des Maraîchers
75020 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2005B2103111
Date d'ajout
12/04/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 12/04/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
19/05/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 19/05/2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201500101 désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, maintient M. Alain Fargeaud, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur Me Michel Chavaux
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
20/01/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 20/01/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201500101 date de cessation des paiements le 16/07/2014, et a désigné juge commissaire : M. Alain Fargeaud, administrateur : Me Michel Chavaux 90 boulevard Flandrin 75116 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 20/07/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).