Entreprise : SCI L.M.D - SIREN 484 629 597
Identité
(Entreprise radiée le 20/06/2022)
Dénomination
SCI L.M.D
SIREN (siège)
484 629 597
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2005
Fermeture de l'établissement - 48462959700010
- Date d'effet de la fermeture : 14/03/2022
Date de fin de la personne morale
16/10/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
SOUS LES ROCHES 54550 SEXEY-AUX-FORGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LETERRE JEAN-MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
DAMELEVIERES
Nom, Prénom(s)
MEYER GILLES , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
JARVILLE LA MALGRANGE
Nom, Prénom(s)
DEMANGE YANN , RAYMOND
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Custines
Nom, Prénom(s)
DOUDOT NICOLAS , XAVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Sexey-aux-Forges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/10/2005
Siret
48462959700010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, ADMINISTRATION ET GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES ET BIENS IMMOBILIERS - CONSENTEMENT DE TOUTE SURETE SUR LES BIENS QU'ELLE DETIENT
Adresse
SOUS LES ROCHES
54550 , SEXEY AUX FORGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12362
Date d'ajout
20/06/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12280
Date d'ajout
17/06/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 14/03/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/06/2022
Description
Dissolution à compter du 14/03/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/03/2022, liquidateur : DEMANGE Yann, Raymond, siège de la liquidation : 30 Rue Marie de Lorraine 54670 Custines, parution de la publicité légale : La Semaine Judiciaire paru le 21/06/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).