Entreprise : DES MONDES SINGULIERS - SIREN 484 620 877
Identité
Dénomination
DES MONDES SINGULIERS
SIREN (siège)
484 620 877
Date d'immatriculation au RNE
18/10/2005
Début d’activité
18/10/2005
Date de fin de la personne morale
17/10/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
agence de design multimédia et papier
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Adresse du siège
42 RUE MARCAIS-MARTIN 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANGLOIS STEPHANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/10/2005
Siret
48462087700031
Nom commercial
DES MONDES SINGULIERS
Enseigne
DES MONDES SINGULIERS
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
agence de design multimédia et papier
Adresse
42 RUE MARCAIS-MARTIN
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
18/10/2005
Siret
48462087700015
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Programmation informatique
Adresse
34 RUE FREDERIC LE GUYADER
35136 , SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESP ENTREPRISES LE HAUT BLOSNE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2009
Siret
48462087700023
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Nature de l'établissement
Activité principale
Programmation informatique
Adresse
35 B BD DE LA LIBERTE
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
84359
Date d'ajout
30/04/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 29/04/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Athena prise en la personne de Me Charlotte Thirion . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 29/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
62542
Date d'ajout
13/09/2018
Description
Le tribunal de commerce de Rennes a prononcé en date du 12/09/2018 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2018J00309 date de cessation des paiements le 31/07/2018 et a désigné liquidateur SELARL Athena prise en la personne de Me Charlotte Thirion 20 Boulevard d'Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
15206
Date d'ajout
03/11/2016
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. De 35000 Rennes, 35bis boulevard de la Liberté, à 35000 Rennes, 42 rue Marçais-Martin, à compter du 01/09/2016
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
22/06/2009
Description
Observations concernant l'établissement situé 35 Bis boulevard de la Liberté 35000 Rennes : Pour l'établissement principal situé à RENNES, 34 RUE FREDERIC LE GUYADER il est donné la précision suivante concernant l'origine du fonds CREATION.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/06/2009
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de RENNES, 34 RUE FREDERIC LE GUYADER exploité du 18.10.2005 au 31.05.2009 à RENNES, 35B BOULEVARD DE LA LIBERTE A compter du 01.06.2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/10/2005
Description
Historique des observations depuis le 18/10/2005 : - SOCIETE A CAPITAL VARIABLE : * CAPITAL INITIAL : 4500,00 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).