Entreprise : SCF MARTIN VALVAL MARIN - SIREN 484 605 100
Identité
(Entreprise radiée le 21/04/2017)
Dénomination
SCF MARTIN VALVAL MARIN
SIREN (siège)
484 605 100
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2005
Date de fin de la personne morale
16/10/2104
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
12 IMP DE TRAOU MEUR 22620 PLOUBAZLANEC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN FRANCK , GEORGES , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Tourgeville
Nom, Prénom(s)
DOLIGE CHANTAL , THERESE , SUZANNE
Nom d'usage
MARTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Tourgeville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/09/2005
Siret
48460510000011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
12 IMP DE TRAOU MEUR
22620 , PLOUBAZLANEC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3260
Date d'ajout
21/04/2017
Description
Radiation du RCS le 21/04/2017 avec effet au 30/12/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2967
Date d'ajout
07/04/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/12/2016 Liquidateur : MARTIN Franck Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du liquidateur Journal d'annonces légales : Ouest France en date du 02/02/2017 + rectificatif du 30/03/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).