Entreprise : E.U.R.L. DIOLOT - SIREN 484 576 467
Identité
Dénomination
E.U.R.L. DIOLOT
SIREN (siège)
484 576 467
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2005
Date de fin de la personne morale
16/10/2104
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
12 B RUE DE MAREUIL 18290 CHAROST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIOLOT BERNARD
Nom d'usage
DIOLOT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Chârost
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2005
Siret
48457646700019
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Plomberie chauffage sanitaire assainissement adduction d'eau et tous travaux s'y rapportant
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Code APRM
4322AZ - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Adresse
12 B RUE 12B rue de Mareuil
18290 , Chârost - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1220
Date d'ajout
03/03/2020
Description
Radiation du RCS le 03/03/2020 avec effet au 25/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1219
Date d'ajout
03/03/2020
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 25/02/2020, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF Date d'effet : 25/02/2020
Numéro d'observation
5774
Date d'ajout
21/10/2019
Description
En date du 01/10/2018, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bourges a désigné en remplacement de la SCP PONROY prise en la personne de Maître Axel PONROY, la SAS SAULNIER-PONROY et associés, 40 bis rue Moyenne, 18000 Bourges.
Numéro d'observation
2975
Date d'ajout
21/07/2015
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 15/07/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE DIOLOT ET FILS (SARL) ET DE M. DIOLOT BERNARD A NOMME M. JACQUES MILLER COMME JUGE-COMMISSAIRE, A NOMME COMME LIQUIDATEUR LA SCP PONROY 40 BIS RUE MOYENNE – 18000 BOURGES ET MAITRE AXEL PONROY POUR CONDUIRE LA MISSION ET A FIXE AU 15/07/2015 LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, SANS POURSUITE D'ACTIVITE
Numéro d'observation
1301
Date d'ajout
18/03/2011
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 15/03/2011, LE TRIBUNAL A APPROUVE LE PLAN DE REDRESSEMENT POUR UNE DUREE DE 10 ANS ET A DESIGNE SCP AXEL PONROY EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ET DESIGNE MAITRE PONROY AXEL POUR CONDUIRE LA MISSION
Numéro d'observation
1302
Date d'ajout
18/03/2011
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 15/03/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A APPROUVE LE PLAN DE REDRESSEMENT POUR UNE DUREE DE 10 ANS DE M DIOLOT BERNARD, GERANT ET A DESIGNE SCP AXEL PONROY EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ET DESIGNE MAITRE PONROY AXEL POUR CONDUIRE LA MISSION
Numéro d'observation
698
Date d'ajout
07/02/2011
Description
EN DATE DU 01/02/2011, JUGEMENT PROROGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION DE LA SOCIETE DIOLOT ET FILS ET DE MONSIEUR DIOLOT BERNARD JUSQU'AU 15/03/2011
Numéro d'observation
4373
Date d'ajout
02/11/2010
Description
Par jugement en date du 19/10/2010 le Tribunal de Commerce de Bourges a prorogé la période d'observation de Monsieur DIOLOT Bernard jusqu'au 01/02/2011
Numéro d'observation
4296
Date d'ajout
27/10/2010
Description
EN DATE DU 19/10/2010, JUGEMENT PROROGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 01/02/2011
Numéro d'observation
2673
Date d'ajout
28/06/2010
Description
EN DATE DU 22/06/2010, JUGEMENT PROROGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 19/10/2010
Numéro d'observation
2621
Date d'ajout
24/06/2010
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 22/06/2010 E TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A ETENDU LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SARL DIOLOT ET FILS A M DIOLOT BERNARD, GERANT A NOMME COMME JUGE COMMISSAIRE M MILLER JACQUES ET MANDATAIRE JUDICIAIRE SCP AXEL PONROY - 18000 BOURGES - 40 BIS RUE MOYENNE ET DESIGNE POUR CONDUIRE LA MISSION MAITRE PONROY AXEL A FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 19/03/2010
Numéro d'observation
1828
Date d'ajout
29/04/2010
Description
EN DATE DU 27/04/2010, JUGEMENT PROROGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 22/06/2010
Numéro d'observation
1294
Date d'ajout
24/03/2010
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 23/03/2010, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A PRONONCE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE DIOLOT ET FILS (SARL) ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE : M. JACQUES MILLER MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP AXEL PONROY-40 BIS, RUE MOYENNE-18000 BOURGES ET DESIGNE MAITRE AXEL PONROY POUR CONDUIRE LA MISSION A FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 19/03/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J111 2020-02-25 Prononciation cloture procedure pour insuffisance actif 2020-03-11 GREFFE DU T.C. BOURGES GREFFE DU T.C. BOURGES,05 2010-03-23 OUV. PROC REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2010-03-23 GREFFE DU T.C. BOURGES GTC DE BOURGES MAITRE AXEL PONROY,06 2011-03-15 ARRET DU PLAN DE CONTINUATION 2011-03-21 GREFFE DU T.C. BOURGES GREFFE DU T.C. BOURGES MAITRE AXEL PONROY,09 2015-07-15 PRONC. LIQUIDATION JUDICIAIRE 2015-07-27 GREFFE DU T.C. BOURGES GREFFE DU T.C. BOURGES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).