Entreprise : FINANCIERE SERNAM - SIREN 484 572 060
Identité
(Entreprise radiée le 07/11/2023)
Dénomination
FINANCIERE SERNAM
SIREN (siège)
484 572 060
Date d'immatriculation au RNE
14/10/2005
Date de fin de la personne morale
13/10/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
256300 EUR
Adresse du siège
33 AV CLAUDE DEBUSSY 92110 CLICHY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALIER PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Vouneuil-sur-Vienne
Dénomination
ERNST & YOUNG et Autres
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
AMPERSAND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FIDOREX FIDUCIAIRE D'EXPERTISES COMPTABLES ET D'ETUDES ECONOMIQU ES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDITEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/11/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2008
Siret
48457206000032
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
BD PIERRE SEMARD
06300 , NICE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
NICE ST ROCH GARE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/10/2005
Siret
48457206000016
Code APE
741J
Adresse
142 AV DE STALINGRAD
92700 , COLOMBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
142 A 176
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/11/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/10/2005
Siret
48457206000024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente, et de gestion de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés et/ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou mobilières créées et à créer par tous moyens.
Adresse
33 AV 33 Avenue CLAUDE DEBUSSY
92110 , Clichy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
101281
Date d'ajout
07/11/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
101281
Date d'ajout
07/11/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25/10/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl C. Basse Mission Conduite Par Me Christophe Basse . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 25/10/2023
Numéro d'observation
39591
Date d'ajout
13/04/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13/04/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2012J00119 désigne liquidateur Selarl C. Basse Mission Conduite Par Me Christophe Basse 205, avenue Georges Clémenceau 92024 Nanterre Cedex , juge commissaire Mme Petiet Brigitte , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 07/05/2012 , maintient administrateur, Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Hélène Bourbouloux 131 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE
Numéro d'observation
31142
Date d'ajout
31/01/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 31/01/2012 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012J00119 , date de cessation des paiements le 31/12/2011 désigne Juge Commissaire Mme Petiet Brigitte , Administrateur Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Hélène Bourbouloux 131 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Selarl C. Basse Mission Conduite Par Me Christophe Basse 205, avenue Georges Clémenceau 92024 Nanterre Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 31/07/2012 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
10818
Date d'ajout
29/07/2011
Description
Société ayant bénéficié de la tansmission universelle du patrimoine de la société Sernam Xpress sasu dont le siège social se situe 33 avenue Claude Debussy 92110 Clichy 444 577 092 rcs Nanterre à effet du 30 juin 2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).