Entreprise : SVB FINANCIERE - SIREN 484 549 720
Identité
Dénomination
SVB FINANCIERE
SIREN (siège)
484 549 720
Date d'immatriculation au RNE
14/10/2005
Début d’activité
01/10/2005
Date de fin de la personne morale
13/10/2104
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Gestion de portefeuille de titres
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
COUDERC 47150 SAVIGNAC SUR LEYZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAN BELLEGHEM STEPHANE , MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Savignac-sur-Leyze
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2005
Siret
48454972000015
Nom commercial
SVB FINANCIERE
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Gestion de portefeuille de titres
Autres Activités
Gestion de portefeuille de titres
Adresse
COUDERC
47150 , SAVIGNAC SUR LEYZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1565
Date d'ajout
20/03/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/11/2008 : Partant : NICOLEAU Anthony, Co-Gérant Changement de qualité : VAN BELLEGHEM Stéphane Marc, Co-Gérant devient Gérant(e) LA GAZETTE : 12.03.09
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1500
Date d'ajout
23/10/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2007 : Nouveau : Nicoleau Anthony, co gérant changement de qualité : Van Belleghem Stéphane Marc, gérant(e) devient co gérant la société a associé unique devient société a plusieurs associés à compter du 01/10/2007 la gazette de la vallée du Lot du 11.10.07
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).