Entreprise : SAS SIANA - SIREN 484 514 468
Identité
Dénomination
SAS SIANA
SIREN (siège)
484 514 468
Date d'immatriculation au RNE
24/02/2006
Début d’activité
23/01/2006
Date de fin de la personne morale
23/02/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
FORMATION CONTINUE, CONSEIL, MANAGEMENT
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
23 RUE DE LA REPUBLIQUE 13001 MARSEILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE RISSAU LAURENT JULIEN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
La Colle-sur-Loup
Dénomination
SOCIETE CIVILE ROLLAND SALVA ET AUTRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Vincennes
Dénomination
ALF
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/01/2006
Siret
48451446800020
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
FORMATION CONTINUE, CONSEIL, MANAGEMENT
Adresse
23 RUE DE LA REPUBLIQUE
13001 , MARSEILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/09/2005
Siret
48451446800012
Code APE
804C
Adresse
1330 AV J R G GAUTIER DE LA LAUZIERE
13080 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
EUROPARC DE PICHAURY BAT 5
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
89638
Date d'ajout
11/05/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 11/05/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP J.P Louis & A.Lageat, Mandat Conduit Par Me J.P Louis . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 11/05/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
49385
Date d'ajout
19/01/2016
Description
Arrêt de la Cour d'Appel de AIX EN PROVENCE en date du 14/01/2016 , annule le jugement rendu le 23/05/2013, et statuant à nouveau, a condamné Monsieur Laurent DE RISSAU à payer à Me JP LOUIS ès qualités la somme de 272827 ¿ sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce et prononce à l'encontre de M.Laurent DE RISSAU une mesure de faillite personelle pour une durée de 15 ans
Numéro d'observation
1444
Date d'ajout
06/02/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 06/02/2014 nommant M. Gallorini Laurent juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
85194
Date d'ajout
23/05/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 23/05/2013 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Monsieur Lauren de RISSAU à concurrence de 272 827 EUROS .
Numéro d'observation
85193
Date d'ajout
23/05/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 23/05/2013 , a prononcé la faillite personnelle de Monsieur Laurent de RISSAU pour une durée de 15 ans , nom du liquidateur : SCP J.P Louis & A.Lageat, Mandat Conduit Par Me J.P Louis 30 Cours Lieutaud 13001 Marseille
Numéro d'observation
74227
Date d'ajout
17/12/2012
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 17/12/2012 nommant SCP J.P Louis & A.Lageat, Mandat Conduit Par Me J.P Louis 30 Cours Lieutaud 13001 Marseille liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
44530
Date d'ajout
05/09/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille prononce en date du 05/09/2007 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2007J00649 , date de cessation des paiements le 27/08/2007 , désigne juge commissaire M. PASSEDAT , juge commissaire suppléant M. CHAZEAU , liquidateur Me LOUIS Jean-Pierre 30 Cours Lieutaud 13001 MARSEILLE , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).