Entreprise : SCI LA MAILLIERE - SIREN 484 501 705
Identité
(Entreprise radiée le 18/12/2020)
Dénomination
SCI LA MAILLIERE
SIREN (siège)
484 501 705
Date d'immatriculation au RNE
05/10/2005
Fermeture de l'établissement - 48450170500012
- Date d'effet de la fermeture : 18/12/2020
Date de fin de la personne morale
04/10/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
LD LA MAILLIERE CHD 28 95450 ABLEIGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KISSI ABDELKRIM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Tremblay-en-France
Nom, Prénom(s)
KISSI MOHAMMED
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Aubervilliers
Dénomination
SARL KSIM FINANCES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Courtry
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/09/2005
Siret
48450170500012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition et location de biens immobiliers
Adresse
LD Lieu-dit LA MAILLIERE CHD 28
95450 , Ableiges - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
37900
Date d'ajout
18/12/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
37900
Date d'ajout
18/12/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 18/12/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl Mmj prise en la personne de Me Yannick Mandin . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 18/12/2020
Numéro d'observation
72956
Date d'ajout
03/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 01/10/2018 nommant Selarl Mmj prise en la personne de Me Mandin 23 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
8634
Date d'ajout
01/03/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 01/03/2013 prononçant l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SARL LA FERME DU VEXIN - M. HAMMOUTI Mohammed et confirmant la désignation du liquidateur judiciaire Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur judiciaire dans les deux mois de la présente publication.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).