Entreprise : RONCE AMENAGEUR D'ESPACE - LOTISSEUR - SIREN 484 497 466
Identité
Dénomination
RONCE AMENAGEUR D'ESPACE - LOTISSEUR
SIREN (siège)
484 497 466
Date d'immatriculation au RNE
06/10/2005
Début d’activité
21/09/2005
Date de fin de la personne morale
05/10/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
MARCHAND DE BIENS, ACHAT ET REVENTE DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
400000 EUR
Adresse du siège
7 AV DE GRAMMONT 37000 TOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOMBAERDE HERVE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Treillieres
Nom, Prénom(s)
RONCE CLAUDE , DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Tours
Dénomination
CABINET AJILEC - Société à responsabilité limitée à associé unique
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Tours
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/09/2005
Siret
48449746600017
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
MARCHAND DE BIENS, ACHAT ET REVENTE DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Autres Activités
MARCHAND DE BIENS, ACHAT ET REVENTE DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Adresse
7 AV DE GRAMMONT
37000 , TOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
20/12/2017
Description
Jugement du tribunal de Commerce de TOURS en date du 19/12/2017 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 05/12/2017, désignant en qualité de liquidateur Selarl Villa, mission conduite par Maître Julien VILLA 18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 TOURS.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/10/2014
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 24-09-2014
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/09/2005
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE : - DATE DE DEBUT D'ACTIVITE : 21/09/2005.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).