Entreprise : DESSIN ET CONCEPT - SIREN 484 497 300
Identité
Dénomination
DESSIN ET CONCEPT
SIREN (siège)
484 497 300
Date d'immatriculation au RNE
18/10/2005
Début d’activité
01/10/2005
Date de fin de la personne morale
17/10/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Maitrise d'oeuvre : maitre d'oeuvre, dossier de permis de construire, etudes de projet de conception generale, dossier de consultation d'entreprise, releve des existants, suivi de travaux, plans de vente, dossiers divers.
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
CHE DES VIGNANERS 30360 CRUVIERS-LASCOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARCIA YVES , RENE , GABRIEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Cruviers-Lascours
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2005
Siret
48449730000018
Nom commercial
DESSIN ET CONCEPT
Enseigne
DESSIN ET CONCEPT
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
MAITRISE D'OEUVRE : MAITRE D'OEUVRE, DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE, ETUDES DE PROJET DE CONCEPTION GENERALE, DOSSIER DE CONSULTATION D'ENTREPRISE, RELEVE DES EXISTANTS, SUIVI DE TRAVAUX, PLANS DE VENTE, DOSSIERS DIVERS.
Adresse
CHE DES VIGNANERS
30360 , CRUVIERS-LASCOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/015942
Date d'ajout
05/06/2023
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 17/05/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/015942
Date d'ajout
05/06/2023
Description
Modification relative aux dirigeants GARCIA Yves René Gabriel nom d'usage : GARCIA Yves n'est plus gérant GARCIA Yves René Gabriel nom d'usage : GARCIA Yves devient président à compter du 17/05/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).