Entreprise : SCI J2F - SIREN 484 489 794
Identité
(Entreprise radiée le 06/04/2022)
Dénomination
SCI J2F
SIREN (siège)
484 489 794
Date d'immatriculation au RNE
30/09/2005
Fermeture de l'établissement - 48448979400012
- Date d'effet de la fermeture : 28/12/2017
Fermeture de l'établissement - 48448979400020
- Date d'effet de la fermeture : 15/03/2022
Date de fin de la personne morale
29/09/2055
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
6 CHE DE LA GRACE DE DIEU 91310 LINAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERQUET JEAN-LUC , ANTOINE , CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Oysonville
Nom, Prénom(s)
JOUANET JEAN-MICHEL , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Itteville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/08/2005
Siret
48448979400012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion immobilière
Adresse
79 B RUE 79 BIS Rue Saint Hubert
91390 , Morsang-sur-Orge - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/12/2017
Siret
48448979400020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
6 CHE DE LA GRACE DE DIEU
91310 , LINAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19352
Date d'ajout
06/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/04/2022
Description
Dissolution à compter du 15/03/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/03/2022, liquidateur : BERQUET Jean-Luc Antoine Christophe, siège de la liquidation : 6 Chemin de la Grace de Dieu 91310 Linas, parution de la publicité légale : Le Parisien paru le 26/03/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).