Entreprise : BEAUPRE DELEUZE - SIREN 484 411 939
Identité
Dénomination
BEAUPRE DELEUZE
SIREN (siège)
484 411 939
Date d'immatriculation au RNE
21/10/2005
Début d’activité
01/10/2005
Date de fin de la personne morale
20/10/2104
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Résidence de tourisme, locations de meublées, chambres d'hôtes.
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Capital social
4000 EUR
Adresse du siège
715 CHE DE LA BEGUDE 30126 SAINT-LAURENT-DES-ARBRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHATEAU DE BEAUPRE DELEUZE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURAPIED LAURENCE , FRANCOISE
Nom d'usage
KOURA
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Saint-Laurent-des-Arbres
Nom, Prénom(s)
PIERRE PIA , MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Saint-Laurent-des-Arbres
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2005
Siret
48441193900016
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Résidence de tourisme, locations de meublées, chambres d'hôtes.
Adresse
715 CHE DE LA BEGUDE
30126 , SAINT-LAURENT-DES-ARBRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHATEAU DE BEAUPRE DELEUZE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/007290
Date d'ajout
22/02/2021
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 28/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/007290
Date d'ajout
22/02/2021
Description
Modification relative aux dirigeants PIERRE Pia Marie nom d'usage : PIERRE Pia n'est plus gérant PIERRE Pia Marie nom d'usage : PIERRE Pia devient président COURAPIED Laurence Françoise nom d'usage : KOURA Laurence n'est plus gérant COURAPIED Laurence Françoise nom d'usage : KOURA Laurence devient directeur général à compter du 28/12/2020
Numéro d'observation
F15/002063
Date d'ajout
09/02/2015
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 20/11/2014.
Numéro d'observation
F10/004872
Date d'ajout
21/04/2010
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).