Entreprise : ESSILOR OUTRE-MER CARAIBES - SIREN 484 359 872
Identité
Dénomination
ESSILOR OUTRE-MER CARAIBES
SIREN (siège)
484 359 872
Date d'immatriculation au RNE
22/09/2005
Début d’activité
09/09/2005
Date de fin de la personne morale
21/09/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Optique lunetterie
Code APE
3250B - Fabrication de lunettes
Capital social
1027000 EUR
Adresse du siège
147 RUE DOTHEMARE 97139 LES ABYMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
OMI CHEZ ESSILOR INTERNATIONAL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LO DUCA MATTEO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Parme
Nom, Prénom(s)
MARRE PRUNE , HELENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1977
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BRANCHU LAURENT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1984
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MAZARS SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/09/2005
Siret
48435987200013
Nom commercial
OMI
Code APE
3250B - Fabrication de lunettes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Optique lunetterie
Adresse
147 RUE DOTHEMARE
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
OMI CHEZ ESSILOR INTERNATIONAL
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/02/2006
Siret
48435987200021
Code APE
3250B - Fabrication de lunettes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité liée au secteur de l' optique lunetterie
Adresse
BD NELSON MANDELA
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IM ANITA ET LEON LAOUCHEZ
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/08/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, A COMPTER DU 04-12-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/008359
Date d'ajout
09/11/2020
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/09/2020.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).