Entreprise : SCI ALVA - SIREN 484 354 154
Identité
(Entreprise radiée le 14/05/2022)
Dénomination
SCI ALVA
SIREN (siège)
484 354 154
Date d'immatriculation au RNE
23/09/2005
Date de fin de la personne morale
22/09/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2005
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA DRAILLE 30220 AIGUES-MORTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SUBRATA JULIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Geneve
Nom, Prénom(s)
ALFA REGIA , GIOVANNI
Nom d'usage
FINIDORI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Aigues-Mortes
Nom, Prénom(s)
ALFA REGIA , GIOVANNI , SUPARMAN
Nom d'usage
FINIDORI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Aigues-Mortes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
48435415400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location de tous immeubles ou biens immobiliers.
Adresse
CHE Chemin de la Draille
30220 , Aigues-Mortes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F14/006572
Date d'ajout
19/05/2014
Description
Modification relative aux associé de société civile : à compter du 08/09/2006 FINIDORI Claude nom d'usage : FINIDORI Claude n'est plus Associé SUBRATA Julia nom d'usage : SUBRATA Julia devient Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).