Entreprise : SOC CIVILE DEVELOPP AGRI DURABLE IDF - SIREN 484 353 040
Identité
(Entreprise radiée le 21/12/2020)
Dénomination
SOC CIVILE DEVELOPP AGRI DURABLE IDF
Sigle
SCDAD-IDF
SIREN (siège)
484 353 040
Date d'immatriculation au RNE
27/09/2005
Date de fin de la personne morale
26/09/2104
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
149900 EUR
Adresse du siège
1 PL DE LA MAIRIE 91190 VILLIERS-LE-BACLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ EMMANUEL VANDAME
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LERIQUE FRANCOIS , JEAN , MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
Verrières-le-Buisson
Nom, Prénom(s)
VANDAME EMMANUEL , MARIE , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Villiers-le-Bâcle
Nom, Prénom(s)
PIGNOT EMMANUEL , PIERRE , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Palaiseau
Nom, Prénom(s)
PIGNOT ISABELLE , MADELEINE , LOUISE
Nom d'usage
MORGAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Palaiseau
Nom, Prénom(s)
MODICA MARIA , CHRSITIANA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Villiers-le-Bâcle
Nom, Prénom(s)
CHIFFAUDEL ARNAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Igny
Nom, Prénom(s)
MEYNIAL CORINNE , GENEVIEVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Buc
Nom, Prénom(s)
LARTIGUE ALAIN , PIERRE , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1931
Commune de résidence
Vauhallan
Nom, Prénom(s)
GARNIER MARIE-THERESE , CHARLOTTE
Nom d'usage
OBADIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Verrières-le-Buisson
Nom, Prénom(s)
SAINTE FARE GARNOT LAURENT , JACQUES , GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Jouy-en-Josas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/08/2005
Siret
48435304000013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
15 ALL DE CHARTRES
91370 , VERRIERES-LE-BUISSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/08/2005
Siret
48435304000021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion et location de terres agricoles et du bâti en I de F
Adresse
1 PL 1 Place de la Mairie chez Emmanuel Vandame
91190 , Villiers-le-Bâcle - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ EMMANUEL VANDAME
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
37460
Date d'ajout
21/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 28/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/12/2020
Description
Dissolution à compter du 20/01/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 19/01/2020, liquidateur : SAINTE FARE GARNOT Laurent Jacques Gérard, siège de la liquidation : 1 Place de la Mairie 91190 Villiers-le-Bâcle, parution de la publicité légale : La Semaine de l'Ile-de-France en date du 28/01/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).