Entreprise : BIKE DEVELOPPEMENT - SIREN 484 348 867
Identité
Dénomination
BIKE DEVELOPPEMENT
SIREN (siège)
484 348 867
Date d'immatriculation au RNE
30/09/2005
Date de fin de la personne morale
29/09/2104
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
24000 EUR
Adresse du siège
28 AV FONTCOUVERTE 84000 AVIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DANELUZZO MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/02/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2005
Siret
48434886700025
Nom commercial
VORTEX
Code APE
4540Z - Commerce et réparation de motocycles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La conception et le montage de cadres de vélos ainsi que la commercialisation en gros de tous produits, à l'exclusion de tous produits réglementés et alimentaires
Adresse
28 AV 28 avenue de Fontcouverte
84000 , Avignon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2005
Siret
48434886700017
Code APE
4540Z - Commerce et réparation de motocycles
Activité principale
Commerce et réparation de motocycles
Adresse
10 RUE MAURICE UTRILLO
84000 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3326
Date d'ajout
01/03/2018
Description
Radiation du RCS le 01/03/2018 avec effet au 21/02/2018 Par jugement du 21/02/2018, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8787
Date d'ajout
12/07/2016
Description
Application de la liquidation judiciaire simplifiée En date du 06/07/2016, jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d'activité, et désignant : Juge-commissaire BRIES Gérard Juge commissaire suppléant SORBIER Jacques Liquidateur Me RIPERT Christian 23, rue Banasterie 84000 Avignon Date de cessation des paiements:01/07/2016 A compter du 06/07/2016 Date d'effet : 06/07/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).