Entreprise : AGRALI - SIREN 484 315 650
Identité
Dénomination
AGRALI
SIREN (siège)
484 315 650
Date d'immatriculation au RNE
19/04/2007
Date de fin de la personne morale
18/04/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
LD BOISSARD 97139 LES ABYMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA MATHIEU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRADEL REGYS , IGNACE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Lamentin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/10/2005
Siret
48431565000024
Code APE
1089Z - Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Activité principale
Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Adresse
LD BOISSARD
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA MATHIEU
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/10/2005
Siret
48431565000016
Code APE
014A
Origine du fonds
Création
Activité principale
PRODUCTION COMMERCIALISATION TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES..
Adresse
LD Lieu-dit La Rose
97128 , Goyave - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
606
Date d'ajout
10/03/2008
Description
Changement de gérantGERANT PARTANT : LAHAUT MARTINE JEAN MARC / NOUVEAU GERANT : PRADEL REGYS IGNACEDate d'effet : 22/02/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
NON MAINTIEN D'ACTIVITE A L'ANCIEN SIEGE / GERANT PARTANT : PRADEL REGIS / NOUV GERANT : LAHAUT MARTINE JEAN MARC (19/03/2007) / ANCIEN CAPITAL : 1 500 EUROS / MODIFIE A CPTER DU 01/01/2006 / ANCIENNES ACTIVITES : PRODUCTION COMMERCIALISATION TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRESLe 01 Octobre 2009, le TMC de PAP a ouvert la liquidation judiciaire de la société désigné Mr FADDOUL juge commissaire titulaire, Mr GABRIEL juge commissaire suppléant nomme Me DUMOULIN liquidateur et Me VOUTIER commissaire priseur fixé au 31/12/09 la DCP.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).