Entreprise : VALTERRENATIVE - SIREN 484 284 427
Identité
Dénomination
VALTERRENATIVE
SIREN (siège)
484 284 427
Date d'immatriculation au RNE
17/10/2005
Début d’activité
13/09/2005
Date de fin de la personne morale
16/10/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, acquisition, construction, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
74000 EUR
Adresse du siège
LE VAL 56130 SAINT-DOLAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARRIVE MARIE-JEANNE , MARGUERITE , MARCELLE
Nom d'usage
ROULLEAU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
La Ferrière
Nom, Prénom(s)
BELLANGER CHRISTIAN , ALBERT , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
BATZ SUR MER
Nom, Prénom(s)
CLAUDIO ANNA-PAULA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
BATZ SUR MER
Nom, Prénom(s)
GUILLOTEAU ANTHONY , DANIEL , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
GUERANDE
Nom, Prénom(s)
RAITIERE ESTELLE , MARIE-ANNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
GUERANDE
Nom, Prénom(s)
ROULLEAU ETIENNE , JEAN-JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
La Ferrière
Nom, Prénom(s)
ROULLEAU JOSEPH , GERARD , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
La Ferrière
Nom, Prénom(s)
ROULLEAU CELINE , JEANNE , MARCELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Paris 19
Nom, Prénom(s)
WINDELS JEAN-YVES , BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
ST NAZAIRE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/09/2005
Siret
48428442700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, acquisition, construction, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Autres Activités
Propriété, acquisition, construction, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Adresse
LE VAL
56130 , SAINT-DOLAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2762
Date d'ajout
08/06/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/10/2008 : Partant : ROULLEAU Samuel Elie Albert, Associé Société Civile Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/04/2009 : Nouveau : ROULLEAU Joseph Gérard André, Associé Société Civile Nouveau : ROULLEAU Marie-Jeanne Marguerite Marcelle, Associée Société Civile Nouveau : ROULLEAU Etienne Jean-Joseph, Associé Société Civile Nouveau : ROULLEAU Céline Jeanne Marcelle, Associée Société Civile
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).