Entreprise : T.R.T.1 - SIREN 484 253 406
Identité
Dénomination
T.R.T.1
SIREN (siège)
484 253 406
Date d'immatriculation au RNE
23/09/2005
Début d’activité
10/09/2005
Date de fin de la personne morale
22/09/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition et exploitation par bail, location d'immeubles bâtis ou non bâtis ....
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
33 B RUE DU SILLON 44750 CAMPBON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GERARD ANNE-CLAIRE , GILBERTE , MARIE
Nom d'usage
HELARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Campbon
Nom, Prénom(s)
HELARD BRUNO , JOCELYN , GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Campbon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/09/2005
Siret
48425340600025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et exploitation par bail, location d'immeubles bâtis ou non bâtis ....
Autres Activités
Acquisition et exploitation par bail, location d'immeubles bâtis ou non bâtis ....
Adresse
33 B RUE DU SILLON
44750 , CAMPBON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2005
Siret
48425340600017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
33 PL DE L'EGLISE
44750 , CAMPBON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/07/2008
Description
9300200807032250 ********* Transfert Siège ********* Changement de composition de la gérance Date d'effet de la formalité: 14/09/2007 Changement / adresse (siège) ... ancienne adresse : 33 place de l'Eglise 44750 CAMPBON ... nouvelle adresse : 33 Bis rue du Sillon 44750 CAMPBON Ancien gérant assoc.Indéf.Resp : Mr GAUGUET Philippe André. Gérant associé indéfinim. Resp : Madame HELARD née GERARD Anne-Claire Gilberte Mari.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).