Entreprise : SELARL DE PATHOLOGISTES - SIREN 484 245 501
Identité
(Entreprise radiée le 20/12/2018)
Dénomination
SELARL DE PATHOLOGISTES
SIREN (siège)
484 245 501
Date d'immatriculation au RNE
21/09/2005
Fermeture de l'établissement - 48424550100024
- Date d'effet de la fermeture : 21/06/2018
Fermeture de l'établissement - 48424550100016
- Date d'effet de la fermeture : 14/09/2007
Date de fin de la personne morale
20/09/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Capital social
19820 EUR
Adresse du siège
3 RUE EUGENE CHAVANT 38400 SAINT MARTIN D'HERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIESSY LAURENCE , FRANCINE
Nom d'usage
SICHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Biviers
Nom, Prénom(s)
GASNIER FRANCOISE , MARGUERITE , CELINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
ROUAULT VERONIQUE , MARIE-NOELE
Nom d'usage
ROUAULT-PLANTAZ
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Saint-Martin-d'Uriage
Nom, Prénom(s)
LE MARC'HADOUR FRANCOIS , YVES , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
EL GRADECHI LAMIA
Nom d'usage
BENSAADI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Saint-Ismier
Nom, Prénom(s)
VITETTA FRANCK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Corenc
Nom, Prénom(s)
PEPIN JEAN-PAUL , JOSEPH , AIME
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
FOUREL GERARD , MARCEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Échirolles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/09/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2005
Siret
48424550100016
Code APE
851C
Adresse
11 RUE GENERAL FERRIE
38100 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/09/2005
Siret
48424550100024
Code APE
8622C - Autres activités des médecins spécialistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice en commun de la profession de médecin spécialiste en anatomie pathologique humaine.
Adresse
3 RUE 3 Rue Eugène Chavant
38400 , Saint-Martin-d'Hères - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F07/012130
Date d'ajout
04/10/2007
Description
Transfert du siège social et du principal établissement de 11 rue Général Ferrié 38100 GRENOBLE à 3 rue Eugène Chavant 38400 SAINT MARTIN D'HERES à compter du 14.09.2007.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).