Entreprise : MRC - SIREN 484 173 471
Identité
Dénomination
MRC
SIREN (siège)
484 173 471
Date d'immatriculation au RNE
16/09/2005
Début d’activité
01/09/2005
Date de fin de la personne morale
20/09/2065
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2006
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
maçonnerie générale, couverture, plomberie
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
8300 EUR
Adresse du siège
5 IMP DES CEDRES 07170 SAINT-GERMAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FARGIER NICOLAS , JOEL , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Saint-Germain
Nom, Prénom(s)
FARGIER NICOLAS
Nom d'usage
FARGIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
ST GERMAIN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2005
Siret
48417347100018
Nom commercial
EURL MRC
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
maçonnerie générale, couverture, plomberie
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
5 IMP DES CEDRES
07170 , SAINT-GERMAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1444
Date d'ajout
17/02/2020
Description
Par jugement du 11/02/2020, le tribunal de commerce d’Aubenas a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/006184
Date d'ajout
13/11/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 13/11/2018 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : (selarl) Etude BALINCOURT représentée par Maître Frédéric TORELLI 1 bis rue René Grimaud 07200 Aubenas. Date de cessation des paiements : 19/10/2018 . Cessation complète de l'activité commerciale. Maintien au Registre du Commerce et des Sociétés pour les besoins de la liquidation judiciaire. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com..
Numéro d'observation
6184
Date d'ajout
13/11/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 13/11/2018 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : (selarl) Etude BALINCOURT représentée par Maître Frédéric TORELLI 1 bis rue René Grimaud 07200 Aubenas. Date de cessation des paiements : 19/10/2018 . Cessation complète de l'activité commerciale. Maintien au Registre du Commerce et des Sociétés pour les besoins de la liquidation judiciaire. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à lâ¿¿adresse https://www.creditors-services.com..
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J065 2018-11-13 Ouverture liquidation judiciaire 2018-11-16 GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS TORELLI,J111 2020-02-11 Prononciation cloture procedure pour insuffisance actif 2020-04-23 GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS TORELLI
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).