Entreprise : SCI JEAB JUST - SIREN 484 149 695
Identité
(Entreprise radiée le 10/06/2021)
Dénomination
SCI JEAB JUST
SIREN (siège)
484 149 695
Date d'immatriculation au RNE
21/09/2005
Fermeture de l'établissement - 48414969500013
- Date d'effet de la fermeture : 30/04/2021
Date de fin de la personne morale
20/09/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
LESCRAN 56880 PLOEREN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bp N° 7
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE MENTEC JONATHAN , CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Plescop
Nom, Prénom(s)
LE MENTEC CHLOE , VALENTINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1985
Commune de résidence
Grand-Champ
Nom, Prénom(s)
AYOUL JUSTINE , LEONE , SIMONE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1983
Commune de résidence
Ploeren
Nom, Prénom(s)
LE MENTEC ALEXANDRE , FLORENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Plescop
Nom, Prénom(s)
AYOUL JEAN-BAPTISTE , EMILE , BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Ploeren
Nom, Prénom(s)
DOUVILLEZ DOMINIQUE , GERMAINE , MARIE-ANDREE
Nom d'usage
AYOUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Ploeren
Nom, Prénom(s)
LE MENTEC CHRISTIAN , FRANCOIS-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Ploeren
Nom, Prénom(s)
AYOUL PIERRE , PAUL , JOSEPH , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Ploeren
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/08/2005
Siret
48414969500013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LESCRAN
56880 , PLOEREN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6676
Date d'ajout
10/06/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/04/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/04/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : AYOUL Pierre, Paul, Joseph, Marie, siège de la liquidation : 23 Route de Lescran 56880 Ploeren, parution de la publicité légale : Pontivy Journal paru le 14/01/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).