Entreprise : HUNKY DORY - SIREN 484 148 952
Identité
Dénomination
HUNKY DORY
SIREN (siège)
484 148 952
Date d'immatriculation au RNE
26/09/2005
Date de fin de la personne morale
25/09/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
4500 EUR
Adresse du siège
PARC D'ACTIVITE 84120 LA BASTIDONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DU PLESSIS DE GRENEDAN HELENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
LA BASTIDONNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/10/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/09/2005
Siret
48414895200019
Nom commercial
HUNKY DORY
Code APE
5911A - Production de films et de programmes pour la télévision
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LE CONSEIL EN COMMUNICATION ET EN MARKETING, LE DESIGN GRAPHIQUE, LE DESIGN PACKAGING, LE DESIGN PRODUIT ET D'ENVIRONNEMENT, L'EDITION ET LA PRODUCTION DE TOUTES OPERATIONS DE COMMUNICATION SUR QUELQUE SUPPORT QUE CE SOIT (AUDIOVISUEL, PRESSE ECRITE, INTERNET...)
Adresse
PARC D'ACTIVITE
84120 , LA BASTIDONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16058
Date d'ajout
24/10/2017
Description
Radiation du RCS le 24/10/2017 avec effet au 18/10/2017 Par jugement du 18/10/2017, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
367
Date d'ajout
14/01/2016
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire En date du 06/01/2016, jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, et désignant : Juge-commissaire MIKA Bernard Juge commissaire suppléant SORBIER Jacques Liquidateur Me AUBERT J.F. 10, avenue de la Croix Rouge Hôtel d'Entreprises 84000 Avignon Date de cessation des paiements: 17/12/2015 A compter du 06/01/2016 Date d'effet : 06/01/2016
Numéro d'observation
3133
Date d'ajout
12/04/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 06/03/2007 : PARTANT : COEVET MAXIME, GÉRANT(E) NOUVEAU : DU PLESSIS DE GRENEDAN HELENE, GÉRANT(E)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).