Entreprise : ARTE DEL VINO - SIREN 484 115 787
Identité
Dénomination
ARTE DEL VINO
SIREN (siège)
484 115 787
Date d'immatriculation au RNE
15/09/2014
Début d’activité
01/03/2014
Date de fin de la personne morale
14/09/2104
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Importation, exportation et négoce de vins, eaux de vie, alcools italiens sans stockage, huile d'olive et spécialités gastronomique en provenance des pays membres de l'union européenne prestations de service dans le domaine de l'oenologie et se rapportant à l'activité principale
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Capital social
4500 EUR
Adresse du siège
13 B QUAI SADI CARNOT 53000 LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GILLON CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Saint-Berthevin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2014
Siret
48411578700026
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Importation, exportation et négoce de vins, eaux de vie, alcools italiens sans stockage, huile d'olive et spécialités gastronomique en provenance des pays membres de l'union européenne prestations de service dans le domaine de l'oenologie et se rapportant à l'activité principale
Adresse
13 B QUAI SADI CARNOT
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2005
Siret
48411578700018
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Adresse
14 PAS DE LA MAIN D'OR
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1717
Date d'ajout
20/03/2019
Description
La société à associé unique devient société à plusieurs associés à compter du 07/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3781
Date d'ajout
15/09/2014
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/03/2014 : Ancienne adresse : 14 passage de la Main d'Or 75011 Paris (Rcs Paris) Nouvelle adresse 13 bis Quai Sadi Carnot 53000 Laval (Rcs Laval) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/03/2014 : Modifié : GILLON Christophe, Gérant, Associé unique, demeurant 13 rue de l'Angoumois 53940 Saint-Berthevin
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).