Entreprise : PLENITUDE - SIREN 484 050 976
Identité
Dénomination
PLENITUDE
SIREN (siège)
484 050 976
Date d'immatriculation au RNE
25/01/2010
Début d’activité
09/12/2009
Date de fin de la personne morale
24/01/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
L'acquisition, la mise en valeur, l'administration l'exploitation, la location, la vente en totalité ou par parties et l'échange de tous terrains et immeubles en France et à l'étranger.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
1 RUE DES VENDANGEOIRS 02000 BOURGUIGNON-SOUS-MONTBAVIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PYDA NATHALIE , JEANINE
Nom d'usage
VUIART
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Bourguignon-sous-Montbavin
Nom, Prénom(s)
VUIART XAVIER , GABRIEL , EDGAR
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Bourguignon-sous-Montbavin
Nom, Prénom(s)
VUIART EDOUARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1992
Commune de résidence
Bourguignon-sous-Montbavin
Nom, Prénom(s)
VUIART HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/2001
Commune de résidence
Bourguignon-sous-Montbavin
Nom, Prénom(s)
VUIART VICTOR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1994
Commune de résidence
Bourguignon-sous-Montbavin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/12/2009
Siret
48405097600022
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la mise en valeur, l'administration l'exploitation, la location, la vente en totalité ou par parties et l'échange de tous terrains et immeubles en France et à l'étranger.
Autres Activités
L'acquisition, la mise en valeur, l'administration l'exploitation, la location, la vente en totalité ou par parties et l'échange de tous terrains et immeubles en France et à l'étranger.
Adresse
1 RUE DES VENDANGEOIRS
02000 , BOURGUIGNON-SOUS-MONTBAVIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/08/2005
Siret
48405097600014
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
LA TUILERIE
02370 , PRESLES ET BOVES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEMIN DU BOIS MORIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/01/2010
Description
Dépôt de l'acte de transfert du siège social au gr effe de St-Quentin Effectué le 25/01/2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/01/2010
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal de Presles et Boves (02370) Chemin du Bois Morin - La Tuilerie (RCS Soissons 2005D150) exploité du 2 3/08/2005 au 09/12/2009 à Bourguignon sous Montbav in (02000) 1 rue des Vendangeoirs à compter du 09/ 12/2009 - Jal de transfert Le Démocrate de l'Aisne du 25/12/2009
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/01/2010
Description
L'entreprise ne conserve pas d'établissement secon daire dans le ressort de l'ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).