Entreprise : VECTORCELL - SIREN 484 043 658
Identité
Dénomination
VECTORCELL
SIREN (siège)
484 043 658
Date d'immatriculation au RNE
02/12/2008
Début d’activité
24/08/2005
Date de fin de la personne morale
01/12/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Conception, réalisation, conseil, édition, distribution, formation dans le domaine des jeux vidéos et applications interactives sur tout support (PC, consoles).
Code APE
5829C - Édition de logiciels applicatifs
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
1 AV DE NORVEGE 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE FEMTO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CUISSET PHUOC , QUI
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Nozay
Dénomination
FIDINTER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COREVISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/08/2005
Siret
48404365800026
Code APE
5829C - Édition de logiciels applicatifs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conception, réalisation, conseil, édition, distribution, formation dans le domaine des jeux vidéos et applications interactives sur tout support (PC, consoles).
Adresse
1 AV DE NORVEGE
91140 , VILLEBON-SUR-YVETTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE FEMTO
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/08/2005
Siret
48404365800018
Code APE
5829C - Édition de logiciels applicatifs
Activité principale
Edition de logiciels applicatifs
Adresse
7 RUE ALBERT EINSTEIN
77420 , CHAMPS-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
79074
Date d'ajout
29/05/2018
Description
Ordonnance en date du 24/04/2018 , met fin à la mission de ME SOUCHON
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
73962
Date d'ajout
10/11/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 09/11/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Souchon Alain-François . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 09/11/2017
Numéro d'observation
40313
Date d'ajout
18/11/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry prononce en date du 18/11/2013 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2013J00759 , date de cessation des paiements le 07/03/2013 , désigne liquidateur Me Souchon Alain-François 1 Rue des Mazières 91000 Évry , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
29/11/2012
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert du siège social à l'adresse de l'établissement secondaire soit du 7 rue Albert Einstein - 77420 Champs sur Marne au 1 avenue de la Norève - Immeuble le Femto - 91140 Villebon sur Yvette à compter du 24/10/2012.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).