Entreprise : VERDIER - SIREN 483 988 036
Identité
Dénomination
VERDIER
SIREN (siège)
483 988 036
Date d'immatriculation au RNE
12/09/2005
Début d’activité
15/08/2005
Date de fin de la personne morale
11/09/2055
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition de terrains à bâtir afin de procéder à l'édification d'immeubles à usage d'habitation, la vente en totalité ou par fractions desdits immeubles Plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil se rattachant à l'objet social.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
18 RUE DES CHAMPS 53250 MADRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERDIER VIRGINIE
Nom d'usage
DELAHAYE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Nom, Prénom(s)
VERDIER ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Cheffois
Nom, Prénom(s)
VERDIER KARINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
L'Huisserie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/08/2005
Siret
48398803600016
Nom commercial
SCI VERDIER
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition de terrains à bâtir afin de procéder à l'édification d'immeubles à usage d'habitation, la vente en totalité ou par fractions desdits immeubles Plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil se rattachant à l'objet social.
Autres Activités
L'acquisition de terrains à bâtir afin de procéder à l'édification d'immeubles à usage d'habitation, la vente en totalité ou par fractions desdits immeubles Plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil se rattachant à l'objet social.
Adresse
18 RUE DES CHAMPS
53250 , MADRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4114
Date d'ajout
18/08/2017
Description
Modification relative aux associés à compter du 23/12/2014 : Partant : VERDIER née TURBAN Pierrette, Associée décédée le 23/12/2014 Modification portant sur les données d'une (ou de plusieurs) personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/12/2014 : Modifié (changement d'adresse) : VERDIER Alain, Associé, demeurant 57 rue de la Comète 85390 Cheffois Modifié (changement d'adresse) : VERDIER Karine, Associée, demeurant 10 rue des Lauriers 53970 l'Huisserie
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).