Entreprise : SCM LES OLIVIERS - SIREN 483 904 835
Identité
(Entreprise radiée le 31/03/2021)
Dénomination
SCM LES OLIVIERS
SIREN (siège)
483 904 835
Date d'immatriculation au RNE
30/08/2005
Date de fin de la personne morale
29/08/2055
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
400 EUR
Adresse du siège
552 AV JEAN MOULIN 13880 VELAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLAS ISABELLE , JACQUELINE , MARIE
Nom d'usage
GUICHARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
VELAUX
Nom, Prénom(s)
SPILER CLAUDIE , ISABELLE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
LES MILLES (AIX EN PROVENCE)
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/06/2006
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/08/2005
Siret
48390483500012
Code APE
748K
Origine du fonds
Création
Activité principale
INFIRMIERES LIBERALE
Adresse
552 AV 552 AVENUE JEAN MOULIN
13880 , VELAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3646
Date d'ajout
31/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/06/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/03/2021
Description
Dissolution à compter du 12/06/2006 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/06/2006, liquidateur : SPILER CLAUDIE ISABELLE, siège de la liquidation : LA BARDELINE 1330 Route DE ROQUEFAVOUR 13290 Aix-en-Provence, parution de la publicité légale : Le Régional en date du 31/03/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).