Entreprise : AZUR EMBALLAGES DISTRIBUTIONS - SIREN 483 848 131
Identité
Dénomination
AZUR EMBALLAGES DISTRIBUTIONS
SIREN (siège)
483 848 131
Date d'immatriculation au RNE
31/08/2005
Début d’activité
01/04/2011
Date de fin de la personne morale
30/08/2055
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L'achat l'exploitation la vente d'un fonds de commerce de distribution
Code APE
4676Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Capital social
30300 EUR
Adresse du siège
9 ZAC DES COUTUMES 27930 GUICHAINVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KAESTLER CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Cernay-la-Ville
Nom, Prénom(s)
OLIVEIRA DE , SERGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Le Cormier
Nom, Prénom(s)
VERSTAVEL DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Sartrouville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2011
Siret
48384813100023
Code APE
4676Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'achat l'exploitation la vente d'un fonds de commerce de distribution
Adresse
9 ZAC DES COUTUMES
27930 , GUICHAINVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/08/2005
Siret
48384813100015
Code APE
4676Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Adresse
2 RUE DE LA VAUCOULEURS
78711 , MANTES-LA-VILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA VAUCOULEURS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12105
Date d'ajout
16/11/2023
Description
Le tribunal de commerce de Evreux a prononcé en date du 16/11/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 31/12/2022 et a désigné liquidateur SCP Mandateam représentée par Me Maxime Diesbecq 9 Rue Ducy 27000 Évreux . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Nature de la procédure d'insolvabilité : Non concerné .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/03/2011
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de Evreux Effectué le 23 Mars 2011
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/03/2011
Description
: La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/03/2011
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 2 Rue de la Vaucouleurs ZI de la Vaucouleurs 78 Mantes la Ville RCS Versailles 2005B02899 à compter du 1.4.2011 dépot de constitution au Greffe de Versailles le 31 aout 2005 sous le numéro 10969 publication Les Petites Affiches de la Seine et Oise du 9 Aout 2005.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).