Entreprise : SCI CHAMP DE MARS - SIREN 483 790 143
Identité
(Entreprise radiée le 16/01/2019)
Dénomination
SCI CHAMP DE MARS
SIREN (siège)
483 790 143
Date d'immatriculation au RNE
18/08/2005
Fermeture de l'établissement - 48379014300018
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2018
Date de fin de la personne morale
17/08/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
21 CRS JEAN JAURES 38000 GRENOBLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUILIS SEMPER ISIDRO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Saint-Égrève
Nom, Prénom(s)
BERTET BRIGITTE , JOSETTE
Nom d'usage
QUILIS SEMPER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
VALLADE OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
FOISSARD RENEE , GEORGETTE
Nom d'usage
TALEB
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
RIVOIRE-VICAT PHILIPPE , MARC , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
TALEB ALEXIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
POMEL MICHEL , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1940
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
SENAC ODILE , ANNIE , PIERRETTE
Nom d'usage
RIVOIRE-VICAT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
STAHLSCHMIDT MONIQUE , ALICE , FERNANDE
Nom d'usage
POMEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1941
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/08/2005
Siret
48379014300018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
21 CRS JEAN JAURES
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/001361
Date d'ajout
16/01/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/11/2018 - Siège de la liquidation : 3 Chemin du Muret 38120 SAINT-EGREVE - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 21/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/001361
Date d'ajout
16/01/2019
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/11/2018
Numéro d'observation
F19/001362
Date d'ajout
16/01/2019
Description
Radiation en date du 16/01/2019 - Clôture des opérations de liquidation 30/11/2018 (Assemblée générale en date du 30/11/2018).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).