Entreprise : SAS ELOMAS - SIREN 483 753 117
Identité
Dénomination
SAS ELOMAS
SIREN (siège)
483 753 117
Date d'immatriculation au RNE
19/08/2005
Début d’activité
08/07/2005
Date de fin de la personne morale
18/08/2104
Date de clôture
31/01
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Acquisition, détention et gestion d'une participation majoritaire dans la société Pontadis Sa.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
3707718 EUR
Adresse du siège
26 RUE DE PONTARCHER 70000 VESOUL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AARAB METAICHA
Nom d'usage
FAYET
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Saulx
Nom, Prénom(s)
FAYET PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Saulx
Nom, Prénom(s)
SCHITTLY MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Mulhouse
Dénomination
BIRLING SCHITTLY AUDIT SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Mulhouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/07/2005
Siret
48375311700017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Acquisition, détention et gestion d'une participation majoritaire dans la société Pontadis Sa.
Autres Activités
Acquisition, détention et gestion d'une participation majoritaire dans la société Pontadis Sa.
Adresse
26 RUE DE PONTARCHER
70000 , VESOUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2910
Date d'ajout
18/09/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/07/2015 : Partant : FREUND Bernard, Président Nouveau : BARBARISI Bruno, Président
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
125
Date d'ajout
18/01/2006
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : ANCIENNE MENTION 30/09 NOUVELLE MENTION 31/01 Date d'effet : 29/12/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).